De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.
Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stellen dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.
Dezelfde artikelen bepalen dat de opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.
De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 6 maart 2019 (referentie: BO_2019_IP_44) op de hoogte gebracht van het ontslag van Mouloud (Farid) Hemdane als districtsraadslid.
Op 25 maart 2019 legde mevrouw Aïssatou Cissé de eed af als districtsraadslid.
De districtsraad neemt kennis van volgende rangorde van de districtsraadsleden.
Naam | Voornaam | Partij | Geboortedatum | Voorkeurstemmen | Begin anciënniteit |
Moerkerke | Luc | Groen | 09/06/1966 | 580 | 26/01/2001 |
De Meyer | Marc | Vlaams Belang | 02/10/1963 | 499 | 26/01/2001 |
Paredaens | Patrick | N-VA | 17/01/1955 | 164 | 24/05/2004 |
Preneel | Marijke | Groen | 15/04/1971 | 1.777 | 16/01/2007 |
Matheussen | Kristine | N-VA | 28/06/1964 | 181 | 16/01/2007 |
Al Jattari | Omar | Groen | 19/07/1979 | 1.184 | 07/01/2013 |
Van Houtven | Stephanie | sp·a | 03/01/1983 | 1.099 | 07/01/2013 |
Gooris | Hans | N-VA | 05/02/1964 | 161 | 25/02/2013 |
Van Daele | Kurt | N-VA | 03/11/1958 | 170 | 28/11/2016 |
Talhaoui | Fatima | N-VA | 01/01/1973 | 194 | 29/01/2018 |
D'Haese | Jos | PVDA | 24/08/1992 | 972 | 08/01/2019 |
De Weerdt | Julie | Groen | 09/07/1989 | 771 | 08/01/2019 |
Boussacouq | Said | PVDA | 20/03/1969 | 707 | 08/01/2019 |
El Osri | Mariam | Groen | 21/12/1978 | 491 | 08/01/2019 |
Ibrahim | Abdullah | Groen | 21/09/1997 | 427 | 08/01/2019 |
Shayla | Sharmin | PVDA | 06/01/1980 | 415 | 08/01/2019 |
Zougagh | Mohamed | sp·a | 02/01/1982 | 364 | 08/01/2019 |
Amin | Homa | Groen | 09/02/1971 | 342 | 08/01/2019 |
Lauwers | Anneleen | Groen | 22/09/1995 | 336 | 08/01/2019 |
Vissers | Pieter | Groen | 29/12/1978 | 323 | 08/01/2019 |
Van Keer | Eva | N-VA | 21/09/1990 | 299 | 08/01/2019 |
Maes | Hans | Open Vld | 03/02/1991 | 260 | 08/01/2019 |
Elias | Olivier | CD&V | 27/07/1984 | 257 | 08/01/2019 |
Van Duppen | Ben | PVDA | 31/10/1989 | 215 | 08/01/2019 |
Cissé | Aissatou | sp.a | 08/06/1999 | 196 | 25/03/2019 |