Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid. Op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) bracht mevrouw Lien Arits de voorzitter van de districtsraad op de hoogte dat ze tijdelijk verhinderd is. Om in haar tijdelijke vervanging te voorzien, werden de eerstvolgende opvolgers aangeschreven. Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, wenste de heer Thanh Beels het tijdelijke mandaat op te nemen. Zoals omschreven in het districtsraadsbesluit van 29 november 2021 (jaarnummer 72) zal mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug opnemen vanaf september 2022. Het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels eindigt op diezelfde datum van rechtswege.
Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde de heer Abdullah Ibrahim de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 23 mei 2022 (referentie: BO_2022_IP_045) op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Abdullah Ibrahim vanaf 1 juli 2022. Gezien het aflopen van zijn tijdelijk mandaat, bevestigde op 18 juni 2022 (referentie: BO_2021_IP_49) de heer Thanh Beels dat hij, ter vervanging van de heer Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat wenst op te nemen. De heer Thanh Beels zal bijgevolg aangesteld worden als districtsraadslid van Borgerhout.
De heer Abdullah Ibrahim is districtsraadslid. Hij behoorde tot de fractie Groen. De heer Thanh Beels wenst, ter vervanging van districtsraadslid Abdullah Ibrahim, een volwaardig mandaat op te nemen. De geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden reeds goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72) . Hij voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.
De heer Thanh Beels legde tevens als districtsraadslid de eed af op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72).
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
.
De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Abdullah Ibrahim.
De districtsraad neemt er kennis van dat het tijdelijk mandaat van de heer Thanh Beels wijzigt in een volwaardige mandaat.
De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van de heer Thanh Beels werden goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021.
De districtsraad neemt er kennis van de heer Thanh Beels de eed aflegde op de districtsraad van 29 november 2021.