Op 8 januari 2019 legde mevrouw Fatima Talhaoui de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7). De voorzitter van de districtsraad werd per brief van 8 november 2022 (referentie: BO_2022_IP_77) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Fatima Talhaoui.
Om in de vervanging van het districtsraadslid Fatima Talhaoui te voorzien, werd de eerste opvolger binnen de fractie N-VA, de heer Zeroual Brahim, aangeschreven. Hij liet echter weten dat hij het mandaat niet kan opnemen, aangezien zijn functie bij stad Antwerpen onverenigbaar is met het mandaat als districtsraadslid.
De tweede opvolger binnen de fractie, mevrouw Elvira Buyens, is dan aangeschreven. Zij heeft uiteindelijk laten weten dat ze het mandaat toch niet gaat opnemen.
Nadien is de heer Goesaert Romain aangeschreven, hij ziet ook af van het mandaat.
Als laatste is mevrouw Ludwina Demuynck aangeschreven, zij gaat het mandaat opnemen
De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad. Toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.
Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
De districtsraad neem kennis van volgende rangorde van de districtsraadsleden:
Naam | Voornaam | Partij | Geboortedatum | Voorkeurstemmen | Begin anciëniteit |
Moerkerke
|
Luc
|
Groen
|
09/06/1966
|
580
|
26/01/2001
|
De Meyer
|
Marc
|
VLAAMS BELANG
|
02/10/1963
|
499
|
26/01/2001 |
Paredaens
|
Patrick
|
N-VA
|
17/01/1955
|
164
|
24/05/2004
|
Preneel
|
Marijke
|
Groen
|
15/04/1971
|
1.777
|
16/01/2007
|
Matheussen
|
Kristine
|
N-VA
|
28/06/1964 |
181
|
16/01/2007
|
Al Jattari
|
Omar
|
Groen
|
19/07/1979
|
1.184
|
07/01/2013
|
Gooris
|
Hans
|
N-VA
|
05/02/1964
|
161
|
25/02/2013
|
El Osri
|
Mariam
|
Groen
|
21/12/1978
|
491
|
08/01/2019
|
Shayla
|
Sharmin
|
PVDA
|
06/01/1980
|
415
|
08/01/2019
|
Lauwers
|
Anneleen
|
Groen
|
22/09/1995
|
336
|
08/01/2019
|
Vissers
|
Pieter
|
Groen
|
29/12/1978
|
323
|
08/01/2019
|
Van Duppen
|
Ben
|
PVDA
|
31/10/1989 |
215
|
08/01/2019
|
Cissé
|
Aïssatou
|
Vooruit
|
08/06/1999
|
196
|
25/03/2019
|
Segers
|
Ben
|
Vooruit
|
11/09/1982
|
181
|
23/09/2019
|
Van Roey
|
Koen
|
Vooruit
|
02/07/1977
|
176
|
23/09/2019
|
Van de Wauwer
|
Betty
|
N-VA
|
16/10/1960
|
135
|
17/02/2020
|
Arits
|
Lien
|
Groen
|
03/06/1991
|
280
|
28/09/2020
|
Dehing
|
Ellen
|
Open Vld
|
09/09/1986
|
47
|
14/12/2020
|
Coene
|
Lena
|
Groen
|
17/04/1961
|
248
|
27/09/2021
|
Beels |
Thanh
|
Groen
|
31/03/1979
|
199
|
29/11/2021
|
Van Parys
|
Nele
|
PVDA
|
19/09/1991
|
166
|
27/06/2022
|
Boers
|
Steven
|
PVDA
|
06/02/1977
|
161
|
27/06/2022
|
Luykx
|
Wouter
|
N-VA
|
07/12/1992
|
116
|
26/09/2022 |
Madou | Linda | CD&V | 23/05/1977 | 59 | 24/10/2022 |
Demuynck | Ludwina | N-VA | 17/03/1943 | 96 | 24/04/2023 |